Gaïl Rappaz
residente a St-Maurice, da Evionnaz Mandati attuali: Monnay Electricité SA Persone correlate: Christophe Ulysse Melly, Tobias Gaillard Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gaïl Rappaz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gaïl Rappaz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gaïl Rappaz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gaïl Rappaz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gaïl Rappaz
Persone con il nome Gaïl Rappaz lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Gaïl Rappaz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gaïl Rappaz
Numero di pubblicazione: 2084403, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Alain Monnay Electricité SA, à Saint-Maurice, CHE-106.274.855, société anonyme (No. FOSC 157 du 16.08.2011, Publ. 6297838).
Modification des statuts:
24.03.2015.
Nouvelle raison sociale:
Monnay Electricité SA.
Nouvelle adresse:
Route des Emonets 1, 1890 St-Maurice.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 100 actions de CHF 1'000.00 nominatives].
Nouveaux faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [biffé: selon convention du 18.02.1991 et bilan arrêté au 31.12.1990 est apporté à la société pour CHF 115'556.45 l'actif net de la raison individuelle 'Alain Monnay - Electricité', à St-Maurice].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Monnay, Alain, de Vérossaz, à Saint-Maurice, président, avec signature individuelle;
Monnay née Graf, Cécile, de Vérossaz, à Saint-Maurice, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Gaillard, Tobias, de Orsières, à Orsières, président, avec signature collective à deux;
Rappaz, Gaïl, de Evionnaz, à Saint-Maurice, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.