Archana Raja
residente a Ho Chi Minh City, da India Mandati attuali: DEMPI GmbH Persone correlate: Tarek Fahmy Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Archana Raja", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Archana Raja"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Archana Raja", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Archana Raja"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Archana Raja
Persone con il nome Archana Raja lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Archana Raja
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Archana Raja
Numero di pubblicazione: 2200083, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DEMPI GmbH, in Zürich, CHE-110.358.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6990542).
Domizil neu:
Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abu Ied, Yassin, von Villnachern, in Männedorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mamdouh Fahmy, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahmy, Mamdouh, ägyptischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 575 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 670 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fahmy, Tarek, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mamdouh Fahmy und mit 23 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Raja, Archana, indische Staatsangehörige, in Ho Chi Minh City (VN), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6398956, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jeeves Group Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.031.646-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, S. 0, Publ. 6143374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raja, Archana, indische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McNamee, Ciaran, irischer Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jeeves, Alexander Bryan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Triesen (LI)].
Numero di pubblicazione: 6024888, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 23, publizierten TR-Eintrags Nr. 3'289 vom 24.01.2011. Jeeves Group Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.031.646-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 23, Publ. 6007494).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raja, Archana, indische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.