Nicole Putallaz
residente a Chamoson, da Chamoson Mandati attuali: CM Copt & Moulin Sàrl, Fiduciaire CM Fiscalité Sàrl Persone correlate: Edwin Copt, Charles Marie Moulin, Philippe Moulin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Putallaz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Putallaz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Putallaz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Putallaz"
|
|
Nicole Putallaz
residente a Chamoson, da Chamoson Mandati attuali: Martin Michel Sàrl Persone correlate: Michel Martin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Putallaz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Putallaz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Putallaz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Putallaz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicole Putallaz
Persone con il nome Nicole Putallaz lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Trasporto di persone e merci su strada
Servizi fiduciari
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Nicole Putallaz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicole Putallaz
Numero di pubblicazione: HR02-1006043057, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Martin Michel Sàrl, à Chamoson, CHE-110.282.680, société à responsabilité limitée (No. FOSC 85 du 04.05.2020, Publ. 1004882606).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Martin, Michel, de Chamoson, à Chamoson, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Putallaz-Martin, Nicole, de Chamoson, à Chamoson, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Putallaz, Nicole, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005033937, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fiduciaire CM Fiscalité Sàrl, à Chamoson, CHE-112.400.766, société à responsabilité limitée (No. FOSC 54 du 18.03.2010, p.21, Publ. 5547762).
Modification des statuts:
18.11.2020. 18.11.2020.
Nouveau but:
Tenue de comptabilités, services d'encaissements de factures, établissement des déclarations d'impôts, services administratifs, études et conseils dans ces domaines. La société peut effectuer toutes transactions et conclure tous contrats susceptibles de promouvoir le but que la société s'est fixé ou qui sont en rapport directement ou indirectement avec ce but (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital social:
CHF 30'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Moulin, Charles Marie, dit Charly, de Leytron, à Chamoson, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 110 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Moulin, Charly, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 80 parts sociales de CHF 100.00];
Putallaz, Nicole, de Chamoson, à Chamoson, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 110 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 40 parts sociales de CHF 100.00]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: HR02-1005008305, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
CM Copt & Moulin Sàrl, à Saxon, CHE-115.504.043, société à responsabilité limitée (No. FOSC 54 du 18.03.2010, p.20, Publ. 5548110).
Modification des statuts:
17.09.2020.
Nouveau capital social:
CHF 30'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00]. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Inscription ou modification de personne(s):
Putallaz, Nicole, de Chamoson, à Chamoson, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.