Harisa Pripuzovic
residente a Arosa, da Bosnien-Herzegowina Mandati attuali: Harisa GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Harisa Pripuzovic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Harisa Pripuzovic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Harisa Pripuzovic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Harisa Pripuzovic"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Harisa Pripuzovic
Persone con il nome Harisa Pripuzovic lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Harisa Pripuzovic
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Harisa Pripuzovic
Numero di pubblicazione: HR02-1004658344, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Sporthotel Tanne GmbH, in Arosa, CHE-330.348.900, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2914621).
Statutenänderung:
18.06.2019.
Firma neu:
Harisa GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastwirtschaftsbetrieben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Nachtrag zum im SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 2826 vom 22.06.2016].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Anna Margreth, genannt Annagreth, von Arosa, in Chur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pripuzovic, Harisa, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Arosa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2914621, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Thomas Casanova GmbH, in Flims, CHE-330.348.900, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 04.05.2012, Publ. 6665130).
Statutenänderung:
17.06.2016.
Firma neu:
Sporthotel Tanne GmbH.
Sitz neu:
Arosa.
Domizil neu:
Fatschel, 7028 St. Peter.
Zweck neu:
Die Führung von Hotel- und Gastwirtschaftsbetrieben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casanova, Thomas, von Vrin, in Flims, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Anna Margreth, genannt Annagreth, von Arosa, in Chur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pripuzovic, Harisa, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, in Arosa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.