Guido Prehn
residente a München, da Germania Mandati attuali: Eraneos Holding AG Persone correlate: Benjamin Kleidt, Astrid Rauchfuss, Daniel Ritz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guido Prehn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guido Prehn"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guido Prehn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guido Prehn"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Guido Prehn
Persone con il nome Guido Prehn lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Guido Prehn
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Guido Prehn
Numero di pubblicazione: HR02-1005590942, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Auerbach Holding AG, in Zürich, CHE-400.802.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520345).
Statutenänderung:
12.10.2022.
Firma neu:
Eraneos Beta AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Eraneos Beta SA) (Eraneos Beta Ltd).
Domizil neu:
Andreasstrasse 11, 8050 Zürich.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder, Calvin, von Basel, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biri, Kurt, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prehn, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiel, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaterlaus, Oliver, von Winterthur, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Euler, Robin, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiller, Uwe, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005586128, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eraneos Holding AG, in Zürich, CHE-205.544.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2022, Publ. 1005584146).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Calvin, von Basel, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biri, Kurt, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prehn, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiel, Dr. Wolfang, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vaterlaus, Oliver, von Winterthur, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rath, Alexander, von Kriens, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005294220, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kohlspitz Holding AG, in Zürich, CHE-158.272.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prehn, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Calvin, von Basel, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.