Willibald Prais
residente a Zürich, da Austria Mandati attuali: Prais GmbH in Liquidation Persone correlate: Susanne Prais-Albrecht Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willibald Prais", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willibald Prais"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willibald Prais", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willibald Prais"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Willibald Prais
Persone con il nome Willibald Prais lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Privato con il nome Willibald Prais
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Willibald Prais
Numero di pubblicazione: HR02-1005847415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Prais GmbH, in Zürich, CHE-109.601.904, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S.26, Publ. 4507862).
Firma neu:
Prais GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prais, Willibald, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4507862, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Prais GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.417-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2002, S. 17, Publ. 564884).
Statutenänderung:
20.02.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauspengler-, Steil- und Flachdacharbeiten inklusive Reparaturservice. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 20.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchmüller, Josef, von Zürich und Dübendorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prais, Willibald, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Prais-Albrecht, Susanne, von Stadel, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Prais GmbH, in Zürich, Im Isengrind 9, 8046 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.07.2002.
Zweck:
Ausführung von Bauspengler-, Steil- und Flachdacharbeiten inklusive Reparaturservice;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Buchmüller, Josef, von Zürich und Dübendorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Prais, Willibald, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.