Dr. Jan Amrit Poser
residente a Kilchberg, da Germania Mandati attuali: radicant bank ag Persone correlate: Anton Beat Stadelmann, Kaspar Schweizer, Roland Kläy e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Jan Amrit Poser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Jan Amrit Poser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Jan Amrit Poser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Jan Amrit Poser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jan Amrit Poser
Persone con il nome Jan Amrit Poser lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Jan Amrit Poser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jan Amrit Poser
Numero di pubblicazione: HR02-1005552866, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Klimastiftung Schweiz, in Zürich, CHE-114.448.672, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325642).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Stefan, von Schangnau, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poser, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005533739, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
radicant ag, in Zürich, CHE-193.325.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417592).
Statutenänderung:
05.07.2022.
Firma neu:
radicant bank ag.
Uebersetzungen der Firma neu:
(radicant bank sa) (radicant bank ltd.).
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Betrieb einer Bank. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf alle Arten von Bank- Finanzierungs-, Beratungs-, Handels- und Dienstleistungsgeschäfte im In- und Ausland sowie auf die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzbereich auf der Grundlage von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Gesellschaft bezweckt insbesondere den Aufbau von online basierten Communities, den Austausch, die Sammlung, Auswertung, Publikation und Archivierung von Daten für die Finanzindustrie und deren Anspruchsgruppen und dem damit zusammenhängenden Erbringen von Beratungsdienstleistungen sowie die Vermittlung von Finanzprodukten und für den Finanzmarkt relevanten Ausbildungen und Events. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poser, Dr. Jan Amrit, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CSIO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005414644, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Bank J. Safra Sarasin AG, in Basel, CHE-105.933.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005339147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augustin, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Martin, von Altstätten, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decrauzat, Stéphane, von Plateau de Diesse, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decurtins, Marianna, von Sumvitg, in Untervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henauer, Thomas Robert, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Homann, Niclas, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malle, Marisa, von Winterthur, in Vich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Roland Emile, von Waldkirch, in Prangins, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nunes De Souza Cedismondi, Gabriel, brasilianischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poser, Dr. Jan Amrit, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeiger, Aideen Therese, irische Staatsangehörige, in Coppet, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baker, Kevin, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Auria, Roberto, von Caslano, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donà, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grosjean, Simon, von Lausanne, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinez Alvarez, Gil, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milivojevic, Marko, von Birmensdorf (ZH), in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schartner, Patrick, von Neuenkirch, in Versoix, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sisti, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straumann, Marc, von Bretzwil, in Laufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tay, Yie Lue, malaysische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.