Reto Ponato
residente a Biel/Bienne, da Hombrechtikon Mandati attuali: Häusler Aktiengesellschaft, Aurum Consult GmbH Persone correlate: Hermann Lorenz Vögtli, Pascal Krapf, Hermann Lorenz Vögtli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Ponato", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Ponato"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reto Ponato", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reto Ponato"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reto Ponato
Persone con il nome Reto Ponato lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Servizi per consulenza manageriale
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Reto Ponato
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reto Ponato
Numero di pubblicazione: HR02-1005500392, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MB2 Immobilien AG, in Biel/Bienne, CHE-150.676.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, S.0, Publ. 2064601). Gemäss Erklärung vom 22.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consulta Treuhand und Steuerberatungs AG (CHE-107.177.203), in Täuffelen, Revisionsstelle;
Ponato, Reto, von Hombrechtikon, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strässler, Thomas, von Wil (ZH), in Ipsach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Rehnelt, Martin, von Biel/Bienne, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rindlisbacher, Annina Lara, von Lützelflüh, in Studen BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2429331, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Häusler Aktiengesellschaft, in Urtenen-Schönbühl, CHE-107.194.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 5, Publ. 5259024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusler, Hans-Ulrich, von Gondiswil, in Urtenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Bernhard, von Gondiswil, in Urtenen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögtli, Hermann, von Himmelried, in Kappelen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Krapf, Pascal, von Gaiserwald, in Moosseedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ponato, Reto, von Hombrechtikon, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1678119, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Aurum Consult GmbH, in Biel/Bienne, CHE-115.020.443, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, Publ. 6521252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögtli-Jäggi, Franziska, von Himmelried, in Kappelen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögtli, Hermann, von Himmelried, in Kappelen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ponato, Reto, von Hombrechtikon, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.