Christian Point
residente a Uetikon am See, da Francia Mandati attuali: ANV Anlage- und neutrale Versicherungsberatung GmbH Persone correlate: Dominique Wullschleger Point Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Point", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Point"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Point", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Point"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Point
Persone con il nome Christian Point lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Privato con il nome Christian Point
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Point
Numero di pubblicazione: 2887413, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ANV Anlage- und neutrale Versicherungsberatung GmbH, in Uetikon am See, CHE-106.800.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 26, Publ. 5332690).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger Point, Dominique, von Vordemwald, in Uetikon am See, mit Einzelunterschrift;
Point, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Möhlin].
Numero di pubblicazione: 5332690, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ANV Anlage- und neutrale Versicherungsberatung GmbH, in Uetikon am See, CH-020.4.000.387-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2006, S. 18, Publ. 3266548).
Statutenänderung:
26.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen brieflich, per Telefax oder per E-Mail.. Gemäss Erklärung vom 26.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Point, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Möhlin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher:in Uetikon am See].
Numero di pubblicazione: 3266548, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ANV Anlage- und neutrale Versicherungsberatung GmbH, in Uetikon am See, CH-020.4.000.387-4, Beratung in den Bereichen Kapitalanlagen und Versicherungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 07.03.1997, S. 1567).
Statutenänderung:
3.02.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wullschleger Point, Dominique, von Vordemwald, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Point, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Männedorf, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].