Reinhard Plüss
residente a Bözberg, da Murgenthal Mandati attuali: Keller Immobilien GmbH, Eichtor GmbH Persone correlate: Anja Damaris Plüss Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reinhard Plüss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reinhard Plüss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reinhard Plüss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reinhard Plüss"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reinhard Plüss
Persone con il nome Reinhard Plüss lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Reinhard Plüss
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reinhard Plüss
Numero di pubblicazione: 1843725, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eichtor GmbH, in Brugg, CHE-109.555.902, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 2, Publ. 5926582).
Statutenänderung:
11.11.2014.
Sitz neu:
Bözberg.
Domizil neu:
Kirchbözberg 10, 5225 Bözberg.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Verträgen vom 25.03.2002, eine Limousine, Büromobiliar sowie Hard- und Software zum Preis von CHF 64'000.--, der voll auf das Stammkapital angerechnet wird.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Plüss, Anja Damaris, von Mülligen, in Bözberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 320 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Huber, Anja, in Umiken];
Plüss, Reinhard, von Murgenthal, in Bözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 320 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Umiken].
Numero di pubblicazione: 918921, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Keller Immobilien GmbH, in Windisch, CHE-156.988.141, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Reinhard, von Murgenthal, in Bözberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5926582, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MLS-Victory Cars GmbH, in Auenstein, CH-400.4.023.370-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 2, Publ. 5234858).
Statutenänderung:
05.11.2010.
Firma neu:
Eichtor GmbH.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Sandbockstrasse 11a, 5222 Umiken.
Zweck neu:
Erstellung, Verwaltung Vermittlung, Kauf und Verkauf von Immobilien, Übernahme von Immobilienverwaltungsaufträgen, Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen, Beratung und Vermittlung von Immobiliengeschäften, Vertrieb von und Handel mit zeitgemässen und historischen Baumaterialien und Produkten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich oder fernschriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Reusser, André, von Mülligen, in Umiken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 32'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Anja, von Mülligen, in Umiken, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 320 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Plüss, Reinhard, von Murgenthal, in Umiken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 320 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Remigen und mit einem Stammanteil von CHF 32'000.00].