Patrick Pletscher
residente a Hombrechtikon, da Stäfa Mandati attuali: soulTec AG, AGIBA IT Services AG e di più Persone correlate: René Richard Gebele, Mike Beni Schmid, René Pfister e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Pletscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Pletscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Pletscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Pletscher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrick Pletscher
Persone con il nome Patrick Pletscher lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Altri servizi sociali
Fornitura di servizi informatici
Altri servizi sociali
Privato con il nome Patrick Pletscher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Pletscher
Numero di pubblicazione: HR02-1005418745, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
soulTec AG, in Dübendorf, CHE-286.962.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005306903). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 01.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pletscher, Patrick, von Stäfa, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Daniel, von Elgg, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pfister, René, von Hinwil, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogg, Patrik, von Diessenhofen, in Sirnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BruWi Treuhand AG (CHE-112.747.098), in Baden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004979333, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AGIBA IT Services AG, in Winterthur, CHE-107.500.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, S.0, Publ. 3001143). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pletscher, Patrick, von Stäfa, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Alexander Georg, von Hasle (LU), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wespi & Partner AG (CHE-192.663.338), in Wallisellen, Revisionsstelle;
Schneebeli, Manuela, von Pfyn, in Wiesendangen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3709981, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für gemeinnützige Zwecke der ehemaligen Sparkasse Stäfa, in Stäfa, CHE-102.045.379, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1833253).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Marcel, von Wald (ZH), in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pletscher, Patrick, von Stäfa, in Hombrechtikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.