Adriano Pirola
residente a Meggen, da Grono Mandati attuali: ChefAlps GmbH, WOEHRLE PIROLA AG e di più Persone correlate: Petra König Pirola Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adriano Pirola", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adriano Pirola"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adriano Pirola", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adriano Pirola"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adriano Pirola
Persone con il nome Adriano Pirola lavorano in questi rami economici
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Servizi per consulenza PR
Esercizio di una società partecipate
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Servizi per consulenza PR
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Adriano Pirola
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adriano Pirola
Numero di pubblicazione: HR02-1004968477, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ChefAlps GmbH, in Zürich, CHE-469.926.760, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4253947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woehrle, Erika, von Horgen, in Rüschlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirola, Adriano, von Grono, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004964792, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WOEHRLE PIROLA AG, in Zürich, CHE-106.846.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3816617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woehrle, Erika, von Horgen, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grasern-Woehrle, Claudia, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirola, Adriano, von Grono, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4307891, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Memore AG, in Meggen, CHE-226.130.711, Pilatusstrasse 2, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2018.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Joaillart Holding AG, in Hergiswil (NW) (CHE-101.651.301). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 30.05.2018 Aktiven von CHF 5'000'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Eine Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Zweck:
Förderung und Unterstützung von Projekten und Institutionen in karitativen, humanitären, gesundheitsfördernden, ökologischen, erzieherischen, wissenschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereichen;
Beteiligungen;
Übernahme von Vertretungen;
Eingehung von Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte;
Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum;
Erwerb, Halten, Verwaltung oder Verkauf jeder Art von Schuld- oder Wertpapieren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 08.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
König Pirola, Petra, von Meggen, in Meggen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pirola, Adriano, von Grono, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.