Mosas Pilscheur
residente a Basel, da Germania Mandati attuali: Mycrobez AG Persone correlate: Moritz Valentin Schiller, Jonas Staub, Omar Ateya e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mosas Pilscheur", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mosas Pilscheur"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mosas Pilscheur", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mosas Pilscheur"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mosas Pilscheur
Persone con il nome Mosas Pilscheur lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Ricerca e sviluppo
Privato con il nome Mosas Pilscheur
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mosas Pilscheur
Numero di pubblicazione: HR02-1005220299, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Mycrobez AG, in Basel, CHE-233.288.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005133248).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pilscheur, Mosas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Jonas, von Glarus, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005133248, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Mycrobez GmbH, in Basel, CHE-233.288.168, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2021, Publ. 1005064576).
Statutenänderung:
25.02.2021. 03.03.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.02.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 30'571.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'550.57 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 2'000'000 Aktien zu CHF 0.05.
Firma neu:
Mycrobez AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von myzelbasierten Materialien und Produkten sowie die Identifizierung und Entwicklung geeigneter, proprietärer Verarbeitungstechnologien für ebendiese Materialien. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pilscheur, Mosas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Staub, Jonas, von Glarus, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Somantec AG (CHE-112.275.774), in Lungern, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Björn, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ateya, Omar Patrick, von Binningen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pilscheur, Karl Thomas Amadé, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiller, Moritz Valentin, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schiller, Moritz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Zulji, Alen, von Liestal, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005064576, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Mycrobez GmbH, in Basel, CHE-233.288.168, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797224).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pilscheur, Mosas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schiller, Moritz, von Basel, in Arlesheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Staub, Jonas, von Glarus, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].