Daniel Philippson
residente a Basel, da Eschlikon Mandati attuali: designersfactory ag Persone correlate: Natalie Simone Kiefer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Philippson", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Philippson"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Philippson", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Philippson"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Philippson
Persone con il nome Daniel Philippson lavorano in questi rami economici
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Privato con il nome Daniel Philippson
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Philippson
Numero di pubblicazione: 4363341, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Schaffner & Conzelmann AG, in Basel, CHE-106.386.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119913).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iellamo, Nadja, von Arth, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Philippson, Daniel, von Eschlikon, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1697823, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
m.a.d. - marketing, advertising & design AG, in Basel, CHE-105.712.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Philippson, Daniel, von Eschlikon, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6064378, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
m.a.d. - marketing, advertising & design AG, in Basel, CH-270.3.012.712-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 8, Publ. 5397658).
Statutenänderung:
28.02.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich der strategischen, operativen und kreativen Markenidentitätsgestaltung, insbesondere die Konzeption, Entwicklung und Realisierung von Unternehmens- und Markenstrategien, Erscheinungsbildern und Markenführungsinstrumenten für Unternehmungen, Dienstleistungen und Produkte sowie von Corporate Design-Programmen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte aller Art halten, verwalten und vertreiben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und verkaufen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmungen erwerben und sich an solchen beteiligen sowie alle Geschäfte durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 28.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei Treuhand- & Revisions AG (CH-270.3.002.157-1), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jöri, Pascal, von Nebikon, in Oberwil BL, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Philippson, Daniel, von Eschlikon, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub-Banderob, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].