Steffen Pfründer
residente a Buus, da Germania Mandati attuali: Walgro GmbH Persone correlate: Jasmin Gschwind, Anja Gschwind Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Steffen Pfründer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Steffen Pfründer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Steffen Pfründer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Steffen Pfründer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Steffen Pfründer
Persone con il nome Steffen Pfründer lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Steffen Pfründer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Steffen Pfründer
Numero di pubblicazione: HR02-1005808375, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
swisstech elektrokontrollen gmbh, in Basel, CHE-351.423.772, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604502).
Firma neu:
swisstech elektrokontrollen gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfründer, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Buus, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pejic, Martin, serbischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegg, Thomas Adrian, von Schaffhausen, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Yannick, von Steinhausen, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CKW Gebäudetechnik AG (CHE-106.838.806), in Luzern, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: CKW Conex AG (CHE-106.838.806) [ CH-100.3.021.424-0], Gesellschafterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Schenker, Jürg, von Däniken, in Küssnacht (SZ), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005604502, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
swisstech elektrokontrollen gmbh, in Basel, CHE-351.423.772, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tur, Javier, von Wallbach, in Wallbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfründer, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Buus, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pejic, Martin, serbischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abegg, Thomas Adrian, von Schaffhausen, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Yannick, von Steinhausen, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005365591, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
swisstech elektrokontrollen gmbh, in Basel, CHE-351.423.772, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251238).
Statutenänderung:
11.11.2021.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tur-Wunderlin, Eveline, von Wallbach, in Wallbach, mit Einzelunterschrift, ;
Löhrer, Silvia, von Waldkirch, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CKW Conex AG (CHE-106.838.806) [ CH-100.3.021.424-0], in Luzern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tur, Javier, von Wallbach, in Wallbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Pfründer, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Buus, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pejic, Martin, serbischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.