Markus Patrick Pfister
residente a Uetendorf, da Lützelflüh Mandati attuali: Animaflor Immobilien GmbH Persone correlate: Stefan Jörg Pfister, Benno Michael Pfister, Judith Pfister-von Dach e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Patrick Pfister", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Patrick Pfister"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Patrick Pfister", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Patrick Pfister"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Patrick Pfister
Persone con il nome Markus Patrick Pfister lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Markus Patrick Pfister
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Patrick Pfister
Numero di pubblicazione: 7050440, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Animaflor Immobilien GmbH, in Zweisimmen, CH-036.4.042.250-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 3, Publ. 4538934).
Statutenänderung:
14.01.2013.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 80'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Hans Jörg René, von Lützelflüh, in Zweisimmen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Pfister, Benno Michael, von Lützelflüh, in Zweisimmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pfister, Judith, von Lützelflüh, in Zweisimmen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pfister, Markus Patrick, von Lützelflüh, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zweisimmen, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Pfister, Stefan Jörg, von Lützelflüh, in Zweisimmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4538934, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Animaflor Immobilien GmbH, in Zweisimmen, CH-036.4.042.250-2, Thunstrasse 6, 3770 Zweisimmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2008.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, die Überbauung, die Vermietung, die Verpachtung und die Verwaltung von Liegenschaften sowie der Unterhalt von Gartenanlagen. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern und sich an Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Stammkapital:
CHF 80'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 10.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Pfister, Hans Jörg René, von Lützelflüh, in Zweisimmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Pfister, Markus Patrick, von Lützelflüh, in Zweisimmen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2348648, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zweisimmen Tourismus, in Zweisimmen, CH-092.6.003.795-0, Verein (SHAB Nr. 205 vom 24.10.2003, S. 5, Publ. 1229150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Markus Patrick, von Lützelflüh, in Zweisimmen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Holzen, Esther genannt Esty, von Ennetbürgen, in Engelberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.