Daniel Pfeuti
residente a Muri b. Bern, da Schwarzenburg Mandati attuali: ZULU Aviation AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Pfeuti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Pfeuti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Pfeuti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Pfeuti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Pfeuti
Persone con il nome Daniel Pfeuti lavorano in questi rami economici
Altri servizi connessi al trasporto
Altri servizi connessi al trasporto
Privato con il nome Daniel Pfeuti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Pfeuti
Numero di pubblicazione: HR02-1006112739, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ZULU Aviation AG, in Wollerau, CHE-361.763.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Hugo, von Wangen (SZ), in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeuti, Daniel, von Schwarzenburg, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfyn, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005284712, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ZULU Aviation AG, in Wollerau, CHE-361.763.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215940).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeuti, Daniel, von Schwarzenburg, in Pfyn, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005215940, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ZULU Aviation AG, bisher in Opfikon, CHE-361.763.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2020, Publ. 1004956076).
Statutenänderung:
28.05.2021.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Felsenstrasse 62, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in der Aviatikbranche, insbesondere die Beratung und Betreuung bei der Umsetzung der nationalen und internationalen Gesetzgebung, sowie die Planung, Entwicklung, Installierung, Vertrieb von und Handel mit Soft- und Hardware sowie die damit verbundene Beratung. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollinger, Felix Albert, von Zürich, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pfeuti, Daniel, von Schwarzenburg, in Pfyn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pfeuti-Colmenares Castro, Patricia del Rosario, von Schwarzenburg, in Pfyn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Hugo, von Wangen (SZ), in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.