Olivier Petermann
residente a Montreux, da Root Mandati attuali: Migros Bank AG Persone correlate: Nicolas Salvisberg, Stefan Kumarasooriyar, Céline Heim e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Olivier Petermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Olivier Petermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Olivier Petermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Olivier Petermann"
|
|
Olivier Petermann
residente a Lignerolle, da Lignerolle Mandati attuali: Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile du Nord vaudois (ASPMAD), Syndicat agricole et d'alpage de Lignerolle II société coopérative e di più Persone correlate: Raphaël Schläfli, Chantal Bielser, Sylvie Aubert Brühlmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Olivier Petermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Olivier Petermann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Olivier Petermann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Olivier Petermann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Olivier Petermann
Persone con il nome Olivier Petermann lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Olivier Petermann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Olivier Petermann
Numero di pubblicazione: 5254876, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Migros Bank, in Zürich, CH-020.3.917.603-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 27, Publ. 5219640).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lude, Pascal, von Château-d'Oex, in Gland, mit Kollektivprokura zu zweien;
Iacazzi, Patrick, von Genève, in Perly-Certoux, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahr, Jürg, von Lengnau BE, in Diemerswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emma, Temis, von Olivone, in Bedano, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:von Olivone, in Biasca];
Nydegger, Christin, von Rüschegg, in Hornussen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Herznach];
Wieland, Christian, von Zürich, in Zug, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Boppelsen];
Petermann, Olivier, von Root, in Montreux, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fraefel, Simona, von Uzwil, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer Putallaz, Marisa, von Lausanne, in Greifensee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4301768, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 250 vom 28.12.2007, S. 35, publizierten TB-Eintrags Nr. 35555 vom 19.12.2007. Migros Bank, in Zürich, CH-020.3.917.603-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 28.12.2007, S. 35, Publ. 4264280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Heinz, von Rupperswil, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Petermann, Olivier, von Root, in Montreux, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cartier, Michel, von Versoix, in Gy, mit Kollektivprokura zu zweien;
Willi, Christian, von Hasliberg, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Franz, von Buttisholz, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: in Baar].
Numero di pubblicazione: 3395956, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Migros Bank, in Zürich, CH-020.3.917.603-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2006, S. 24, Publ. 3332276).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechberger, Boris, von Genève, in Beaumont (FR), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schaub, Alfred, von Gelterkinden, in Oberriet SG, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wernli, Hans-Peter, von Thalheim AG, in Zofingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Cester, Oliver, von Urnäsch, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christof, Micha, von Affoltern am Albis, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
De Peri, Gérard, von Bex, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huwiler, Jeannine, von Sins, in Windisch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Joss, Mathias, von Oberburg, in Giebenach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Krähenbühl, Marc, von Zäziwil, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Monika, von Uster, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Petermann, Olivier, von Root, in Montreux, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Rolf, von Schänis, in Schänis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strittmatter, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Vital, Gian Carlo, von Sent, in Morbio Superiore, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogrig, Orazio, italienischer Staatsangehöriger, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Oliver, von Gontenschwil, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.