lic. iur. Viktor Peter
residente a Willisau, da Pfaffnau Mandati attuali: Arab Professional Translators Society, Verein in Liquidation, ElisabethenPark AG e di più Persone correlate: Nabil Chaiban, Sabine Imboden-Seiler, Eliane Birchmeier e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "lic. iur. Viktor Peter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "lic. iur. Viktor Peter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "lic. iur. Viktor Peter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "lic. iur. Viktor Peter"
|
|
Viktor Peter
residente a Arlesheim, da Seeberg Mandati attuali: Peter Heizungen AG, LedFox AG Persone correlate: Christian Marco Peter, Liselotte Peter, Christian Marco Peter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Viktor Peter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Viktor Peter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Viktor Peter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Viktor Peter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Viktor Peter
Persone con il nome Viktor Peter lavorano in questi rami economici
Associazioni e federazioni
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Commercio di prodotti alimentari
Condurre una segheria
Altro commercio con prodotti diversi
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Associazioni e federazioni
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Commercio di prodotti alimentari
Condurre una segheria
Altro commercio con prodotti diversi
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Privato con il nome Viktor Peter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Viktor Peter
Numero di pubblicazione: HR02-1005832817, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gasthaus Ochsen Gettnau AG, in Willisau, CHE-101.564.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005081945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Viktor, von Pfaffnau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005493537, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
saa ag, in Altbüron, CHE-105.874.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248663).
Statutenänderung:
01.06.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Gipser-, Maler- und Gerüstbaubetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ferner kann Sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenmoser, Pius, von Horw und Appenzell, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Viktor, von Pfaffnau, in Willisau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinez Montserrat, Antonio José, spanischer Staatsangehöriger, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Daniel, von Altbüron, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004874252, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gasthaus Ochsen Gettnau AG, in Gettnau, CHE-101.564.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, S.0, Publ. 1448927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macchi, Tony, von Schötz, in Schötz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Markus, von Willisau, in Menznau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rölli, Robert, von Schötz, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Viktor, von Pfaffnau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].