Christophe Perrin
residente a Ponts-de-Martel, da Val-de-Travers Mandati attuali: Chambre Neuchâteloise d'Agriculture et de Viticulture (CNAV) Persone correlate: Frédéric André Jacot, Loic Perrin, Laurent Krebs e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Perrin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Perrin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Perrin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Perrin"
|
|
Christophe Perrin
residente a Chevry, da Francia Mandati attuali: NESI Sàrl Persone correlate: Pascal Angelo Jasper van Leemput Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Perrin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Perrin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Perrin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Perrin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christophe Perrin
Persone con il nome Christophe Perrin lavorano in questi rami economici
Associazioni e federazioni
Servizi per consulenza PR
Associazioni e federazioni
Servizi per consulenza PR
Privato con il nome Christophe Perrin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christophe Perrin
Numero di pubblicazione: 6260658, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Anselme Perrin & Fils Sàrl, à Val-d'Illiez, CH-621.4.003.347-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 49 du 11.03.2010, p. 22, Publ. 5536962).
Modification des statuts:
21.06.2011.
Adresse:
Chemin de l'Ecole 6, 1873 Val-d'Illiez.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Perrin, Christophe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 40'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Perrin, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 75 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux et avec une part sociale de CHF 40'000.00];
Perrin, Kylian, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2115732, Ufficio del registro di commercio Vallese
Anselme Perrin & Fils Sàrl, à Val-d'Illiez, achat et vente de bois, bûcheronnage, etc... (FOSC no 7 du 12.01.1999, p. 201).
Inscription ou modification de personne:
Perrin, Christophe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 40'000.-- [précédemment: à Troistorrents].
Ufficio del registro di commercio Vallese
Anselme Perrin & Fils Sàrl, à Val-d'Illiez, 1873Val-d'Illiez, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
11.12.1998.
But:
achat et vente de bois, tous travaux de bûcheronnage, de sablage de routes, de voirie, location de machines ainsi que toutes activités convergentes.
Capital social:
CHF80000, entièrement libéré.
Apports:
selon convention du 11.12.1998 et pour CHF80000 au total, des véhicules professionnels, du matériel divers et 2 voitures de tourisme. Apport accepté pour ce prix et payé par remise à chacun des apporteurs d'une part sociale imputée sur le capital.
Organe de publication:
Bulletin Officiel du Canton du Valais et FOSC, quand la loi l'exige.
Personnes inscrites:
Perrin, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF40000;
Perrin, Christophe, de Val-d'Illiez, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF40000;
Perrin, Anselme, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, fondé de procuration, avec signature individuelle.