Doris Pensa
residente a Riehen, da Basel Mandati attuali: Rappstiftung, Doris Pensa Treuhand GmbH e di più Persone correlate: Andreas Martin Künzi, Martina Holder-Franz, Viktor René Pensa-Grüninger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Doris Pensa", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Doris Pensa"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Doris Pensa", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Doris Pensa"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Doris Pensa
Persone con il nome Doris Pensa lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi fiduciari
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi fiduciari
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Doris Pensa
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Doris Pensa
Numero di pubblicazione: 1198797, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rappstiftung, in Riehen, CH-270.7.001.301-3, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S. 7, Publ. 5215098).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Staatsvertrages zwischen den Kantonen BS und BL über die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel vom 08./14.06.2011].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungi, Pfr. Paul, von Köniz, in Riehen, Mitglied der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pantli, Peter, von Dübendorf, in Riehen, Mitglied der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forcart, Simone, von Riehen und Basel, in Riehen, Präsidentin der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemmenmeier, Martin, von Riehen und Wuppenau, in Riehen, Präsident der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holder, Martina, von Villmergen, in Riehen, Mitglied der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pensa, Doris, von Basel, in Riehen, Mitglied der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4246952, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Genossenschaft St. Jakob-Arena, in Münchenstein, CH-280.5.002.645-7, In gemeinsamer Selbsthilfe Schaffung einer ganzjährig nutzbaren Eissportanlage für die eissportinteressierte Bevölkerung, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2004, S. 5, Publ. 2327154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzi, Anna, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RMT Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle;
Brode, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pensa, Doris, von Basel, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüssel, Andreas genannt Andi, von Pratteln und Sumiswald, in Frenkendorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Christian, von Niederbüren, in Oberwil BL, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streicher & Brotschin Revision und Unternehmensberatung AG, in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3571562, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Musfeld Kran AG, in Basel, CH-270.3.012.978-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2005, S. 7, Publ. 2888186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pensa, Doris, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.