Dino Pedroni
residente a Zollikon, da Amriswil Mandati attuali: Mettlenbach AG, SEDIHold AG Persone correlate: Jörg Lutz, Sergio Pedroni, Sergio Pedroni e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dino Pedroni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dino Pedroni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dino Pedroni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dino Pedroni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dino Pedroni
Persone con il nome Dino Pedroni lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Dino Pedroni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dino Pedroni
Numero di pubblicazione: HR02-1005952021, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Garage Mettlenbach AG, in Mönchaltorf, CHE-106.693.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005540629).
Statutenänderung:
25.01.2024.
Firma neu:
Mettlenbach AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Garagenbetriebes mit Reparaturwerkstätte und Fahrzeughandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigt, von der "Carosserie Poncioni + Huser AG", in Mönchaltorf, Betriebseinrichtungen und Inventar für einen Garagebetrieb gemäss per 31.10.1990 zu erstellender Inventarliste zum Höchstpreis von CHF 150'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedroni, Rolf, von Amriswil, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohr, Ernst, von Hunzenschwil, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedroni, Dino, von Amriswil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedroni, Sergio, von Amriswil, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005948479, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SEP Swiss Engineering Partners AG, in Altendorf, CHE-162.192.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781414).
Statutenänderung:
25.01.2024.
Firma neu:
SEDIHold AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen aller Art. Sie kann auch Handels- und Finanzgeschäft durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Pedroni, Dino, von Amriswil, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedroni, Sergio, von Amriswil, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.