Miroslav Patak
residente a Sumiswald, da Thun Mandati attuali: Daduck Handels AG, AEK Consulting AG e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Miroslav Patak", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Miroslav Patak"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Miroslav Patak", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Miroslav Patak"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Miroslav Patak
Persone con il nome Miroslav Patak lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Costruzione di edifici
Compravendita di immobili propri
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Costruzione di edifici
Privato con il nome Miroslav Patak
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Miroslav Patak
Numero di pubblicazione: HR02-1005348355, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AEK Consulting AG, in Ferenbalm, CHE-102.175.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005302791).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patak, Miroslav, von Thun, in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3122997, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bären Bremgarten GmbH, in Bremgarten bei Bern, CHE-470.080.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, Publ. 6011030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebib, Iljjazi, mazedonischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patak, Miroslav, von Thun, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1835125, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Adriano Valente SA, bisher in Lausanne, CHE-116.307.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1600499).
Gründungsstatuten:
17.11.2010.
Statutenänderung:
31.10.2014.
Firma neu:
KHSA Watch AG.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Alpenstrasse 1, 3072 Ostermundigen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Studium, die Planung, Entwicklung, Fabrikation, Promotion, der Vertrieb und Verkauf von allen Artikeln der Uhrmacherei, der Schmucksparte, des Uhrendesigns und aller damit zusammenhängender Aktivitäten sowie der Import und Export von Personenfahrzeugen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valente, Adriano, von Biel/Bienne, in Lausanne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patak, Miroslav, von Thun, in Amsoldingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.