Denis Pasquier
residente a Pringy, da Le Pâquier (FR) Mandati attuali: Ferme Auberge de La Loue Sàrl en liquidation Persone correlate: Chantal Overney Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denis Pasquier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denis Pasquier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denis Pasquier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denis Pasquier"
|
|
Denis Pasquier
residente a Plan-les-Ouates, da Le Pâquier (FR) Mandati attuali: Alderley Holding SA, Transit'Air SA Persone correlate: Michel Movaed, Stéphanie Filleux, Christophe Laurent Besset e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denis Pasquier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denis Pasquier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denis Pasquier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denis Pasquier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Denis Pasquier
Persone con il nome Denis Pasquier lavorano in questi rami economici
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Esercizio di una società partecipate
Trasporto aereo di persone e merci
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Esercizio di una società partecipate
Trasporto aereo di persone e merci
Privato con il nome Denis Pasquier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Denis Pasquier
Numero di pubblicazione: 6596080, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Agility Logistics AG, à Martigny, CH-621.9.006.764-4, succursale (No. FOSC 39 du 25.02.2010, p. 22, Publ. 5514384), avec siège principal à Bâle.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Reuse, Stéphane, de Riddes, à Orsières, chef de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale;
Pasquier, Denis, de Le Pâquier FR, à Beaumont (F), avec signature collective à deux limitée à la succursale.
Numero di pubblicazione: 4195658, Ufficio del registro di commercio Vallese
Natural AG, à Martigny, CH-621.9.006.764-4, succursale de société anonyme avec siège principal à Bâle, exploitation d'entreprises d'expédition et de magasinage en tout genre (FOSC no 82 du 28.04.2006, p. 14, publ. 3353086).
Nouvelle raison sociale:
Agility Logistics AG.
Nouvelle traduction de la raison:
(Agility Logistics Ltd) (Agility Logistics SA).
Nouvelle raison sociale du siège principal:
Agility Logistics AG (Agility Logistics Ltd) (Agility Logistics SA).
Date des nouveaux statuts du siège principal:
25.06.2007.
Nouvelles publications du siège principal:
FOSC no 214 du 05.11.2007, page 5.
Personnes et signatures radiées:
Volluz, Jérôme, de Charrat, à Lausanne, avec signature collective à deux limitée à la succursale;
Strohmeyer, Werner, de Bâle, à Oberwil BL, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Papageorghiou, George, citoyen britannique, à Kent (GB), président, avec signature individuelle;
Al-Saleh, Essa A., citoyen koweitien, à Altendorf, administrateur, avec signature individuelle;
Simon, Beat, de Zollikofen, à Riehen, administrateur, avec signature collective à deux;
von Huben, Rudolf, de Uerkheim, à Wettswil am Albis, administrateur, avec signature collective à deux;
Zengaffinen, Heinz, de Gampel, à Aesch BL, administrateur, avec signature collective à deux;
Cavallucci, Mario, citoyen allemand, à Lörrach (D), avec signature collective à deux;
Enzler, Hans, de Winterthur et Walchwil, à Biel-Benken, avec signature collective à deux;
Fässler, Richard, de Frenkendorf, à Frauenfeld, avec signature collective à deux;
Fischli, Heinrich, de Muttenz et Diessenhofen, à Muttenz, avec signature collective à deux;
Glausen, Fabio, de Kandersteg, à Bâle, avec signature collective à deux;
Lüchinger, Thomas, de Bâle, à Duggingen, avec signature collective à deux;
Moll, Stephan, de Bâle, à Weil am Rhein (D), avec signature collective à deux;
Nemeth, Rudolf, de Zurich, à Embrach, avec signature collective à deux;
Santos, Luis Manuel, citoyen portugais, à Egerkingen, avec signature collective à deux;
Schmid, Dieter, de Niedermuhlern, à Aesch BL, avec signature collective à deux;
Weber, Markus Josef, de Malters, à Bâle, avec signature collective à deux;
Pasquier, Denis, de Le Pâquier FR, à Beaumont (F), avec signature collective à deux limitée à la succursale [précédemment: citoyen français, avec signature collective à deux].