Martin Parpan
residente a Valbella, da Vaz/Obervaz Mandati attuali: Martin Parpan Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Parpan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Parpan"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Parpan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Parpan"
|
|
Martin Parpan
residente a Domat/Ems, da Vaz/Obervaz Mandati attuali: apropos werbetechnik ag, imprima.ch natascha parpan Persone correlate: Natascha Parpan Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Parpan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Parpan"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Parpan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Parpan"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Parpan
Persone con il nome Martin Parpan lavorano in questi rami economici
Esercizio delle alloggi per vacanze
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle alloggi per vacanze
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Martin Parpan
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Parpan
Numero di pubblicazione: HR02-1004989258, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SESAR Grafik GmbH, in Sargans, CHE-114.645.178, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, S.0, Publ. 2090371).
Firma neu:
SESAR Grafik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.09.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parpan, Martin, von Vaz/Obervaz, in Domat/Ems, Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Parpan, Natascha, österreichische Staatsangehörige, in Domat/Ems, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2090371, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SESAR Grafik GmbH, in Sargans, CHE-114.645.178, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, Publ. 7005342).
Domizil neu:
Calandastrasse 22, 7320 Sargans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Etienne, von Pfäfers, in Sargans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Biedermann, Sarah, liechtensteinische Staatsangehörige, in Ruggell (LI), Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
apropos werbetechnik ag (CHE-112.136.799), in Chur, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Parpan, Martin, von Vaz/Obervaz, in Domat/Ems, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Parpan, Natascha, österreichische Staatsangehörige, in Domat/Ems, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4125502, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Apropos M AG, in Chur, CH-350.3.008.140-0, Die Herstellung und den Vertrieb von Schriften, Digitaldrucken und Reklamen, sowie die Ausführung der damit verbundenen Aufträge, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2004, S. 9, Publ. 2588250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Darms, Martin, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Godly, Remo, von Bergün und Zernez, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lavater, Felix C., von Zürich, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parpan, Natascha, österreichische Staatsangehörige, in Domat/Ems, mit Einzelunterschrift;
Parpan, Martin, von Vaz/Obervaz, in Domat/Ems, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].