Andreas Pargätzi
residente a Thal, da Arosa Mandati attuali: Pargätzi GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Pargätzi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Pargätzi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Pargätzi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Pargätzi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Pargätzi
Persone con il nome Andreas Pargätzi lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Andreas Pargätzi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Pargätzi
Numero di pubblicazione: HR02-1005895669, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH, in Thal, CHE-109.631.325, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586701).
Statutenänderung:
22.11.2023.
Firma neu:
Pargätzi GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Sanitärarbeiten (und Dienstleistungen insbesondere Badumbauten und -sanierungen) in allen Bereichen. Des Weiteren kann sie GU-, Architektur- und Bauleitungsaufträge übernehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Fusion mit ihnen eingehen sowie solche Unternehmungen selbst gründen, erwerben und pachten sowie alle Geschäfte und Transaktionen irgendwelcher Art durchführen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pargätzi, Andreas, von Arosa, in Thal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rorschacherberg].
Numero di pubblicazione: HR02-1005807491, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
AG Dorfladen Grub AR, in Grub (AR), CHE-101.783.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pargätzi, Andreas, von Arosa, in Grub (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züst, Mathias, von Wolfhalden, in Grub (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005358989, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
AG Dorfladen Grub AR, in Grub (AR), CHE-101.783.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwicker, Katharina, von Gossau SG, in Grub AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pargätzi, Andreas, von Arosa, in Grub (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.