Pasquale Palumbo
residente a St-Léonard, da Lausanne Mandati attuali: RAPAMA SA, PASMAS Consulting & Services Sàrl Persone correlate: Massimo Palumbo, Raffaele Gargiulo, Massimo Palumbo Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pasquale Palumbo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pasquale Palumbo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pasquale Palumbo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pasquale Palumbo"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pasquale Palumbo
Persone con il nome Pasquale Palumbo lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Direzione aziendale e amministrazione
Compravendita di immobili propri
Direzione aziendale e amministrazione
Privato con il nome Pasquale Palumbo
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pasquale Palumbo
Numero di pubblicazione: HR02-1005640973, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
RC Accademia della Pizza Sàrl, à Saint-Léonard, CHE-451.958.105, société à responsabilité limitée (No. FOSC 246 du 19.12.2022, Publ. 1005632415).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Palumbo, Pasquale, de Lausanne, à Crans-Montana, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
PASMAS Consulting & Services Sàrl (CHE-183.107.989), à Saint-Léonard, associée, pour 50 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 30 parts sociales de CHF 100.00];
Palumbo, Massimo, ressortissant italien, à Crans-Montana, gérant, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004842796, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
RC Accademia della Pizza Sàrl, à Saint-Léonard, CHE-451.958.105, société à responsabilité limitée (No. FOSC 85 du 03.05.2019, Publ. 1004623111).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sacco, Carmine, de Nendaz, à Nendaz, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Palumbo, Massimo, ressortissant italien, à Crans-Montana, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 100.00;
Palumbo, Pasquale, de Lausanne, à Crans-Montana, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00;
Gargiulo, Raffaele, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président des gérants, avec signature individuelle [précédemment: gérant, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR01-1004831045, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
RAPAMA SA, à Saillon, CHE-202.598.466, Avenue des Comtes de Savoie 56, 1913 Saillon, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
23.01.2020. 05.02.2020.
But:
effectuer toutes opérations immobilières en Suisse et à l'étranger ainsi que procéder à tous travaux de construction ou de rénovation de bâtiments de tous types, en particulier d'établissements publics ou d'hôtels;
la société peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou, si tous les actionnaires sont connus, par avis personnel pour les convocations aux assemblées générales et dans la FOSC, par courrier écrit, par fax ou par courrier électronique s'ils sont tous connus pour les autres communications. Selon déclaration du 23.01.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Gargiulo, Raffaele, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Palumbo, Massimo, citoyen italien, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Palumbo, Pasquale, de Lausanne, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.