Andrey Ovchinnikov
residente a Zug, da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: Rockwell Investments AG Persone correlate: Rita Ovchinnikova Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrey Ovchinnikov", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrey Ovchinnikov"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrey Ovchinnikov", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrey Ovchinnikov"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrey Ovchinnikov
Persone con il nome Andrey Ovchinnikov lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Andrey Ovchinnikov
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrey Ovchinnikov
Numero di pubblicazione: HR02-1006034008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Clarus Capital Group AG, in Zürich, CHE-250.058.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958156).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Rue du Rhône78, 1204 Genève].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altwegg, Stefan, von Berg (TG), in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khasanov, Rinat, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Marcel, von Basel, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ovchinnikov, Andrey, britischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shtan, Vitaly, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005999330, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rockwell Investments AG, in Zug, CHE-344.388.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005876182).
Statutenänderung:
08.03.2024.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 2, 6340 Baar.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss Art. 17 Abs. 1 FINIG und die Anlageberatung gemäss Art. 19 Abs. 3 lit. A FINIG. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ovchinnikov, Andrey, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ovchinnikova, Rita, russische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005876182, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rockwell Investments AG (Rockwell Investments SA) (Rockwell Investments Ltd), in Zug, CHE-344.388.780, General-Guisan-Strasse 15, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.10.2023.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von nicht bewilligungspflichtigen Dienstleistungen aller Art im Finanzbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 2.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 19.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ovchinnikov, Andrey, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.