Daniel Oschwald
residente a Aarburg, da Aarburg e Thayngen Persone correlate: Sakir Uçar, Ute Oschwald-Schöllkopf Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Oschwald", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Oschwald"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Oschwald", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Oschwald"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Oschwald
Persone con il nome Daniel Oschwald lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di materiale da construzione
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di materiale da construzione
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Daniel Oschwald
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Oschwald
Numero di pubblicazione: HR02-1004752419, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Vertical Ventures GmbH, bisher in Zürich, CHE-181.499.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301539).
Statutenänderung:
07.10.2019.
Sitz neu:
Schattdorf.
Domizil neu:
c/o Dario Poletti, Kirchgasse 13, 6467 Schattdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oschwald, Corinne, von Thayngen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 167.00;
Staub, Nicola, von Menzingen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 167.00;
echowerk gmbh (CHE-273.627.070), in Erlenbach (ZH), Gesellschafterin, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 167.00;
Oschwald, Daniel, von Aarburg, in Aarburg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poletti, Dario, von Flüelen, in Schattdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 167.00.
Numero di pubblicazione: 4301539, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vertical Ventures GmbH, in Zürich, CHE-181.499.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4219977).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oschwald, Daniel, von Aarburg, in Aarburg, mit Einzelunterschrift;
Schaub, Manuel Andreas Ramon, von Arisdorf, in Erlenbach (ZH), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4134413, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Samara AG, in Aarburg, CHE-227.765.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3817521).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oschwald, Daniel, von Aarburg, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ucar, Sakir, von Illgau, in Küssnacht (SZ), Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.