Alejandro Orus
residente a Feusisberg, da Wädenswil e Glarus Mandati attuali: Aura Development GmbH in Liquidation, Aura Real Estate AG in Liquidation e di più Persone correlate: Robert Fiedler, Robert Fiedler, Alain Jaccard e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alejandro Orus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alejandro Orus"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alejandro Orus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alejandro Orus"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alejandro Orus
Persone con il nome Alejandro Orus lavorano in questi rami economici
Bonifica dei terreni
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per banche e istituti di credito
Gestione fondi
Bonifica dei terreni
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per banche e istituti di credito
Gestione fondi
Privato con il nome Alejandro Orus
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alejandro Orus
Numero di pubblicazione: HR02-1005953537, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Aura Development GmbH, in Feusisberg, CHE-476.043.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639767).
Firma neu:
Aura Development GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orus, Alejandro, von Wädenswil, in Feusisberg, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005953538, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Aura Real Estate AG, in Feusisberg, CHE-250.320.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2017, Publ. 3717425).
Firma neu:
Aura Real Estate AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orus, Alejandro, von Wädenswil, in Feusisberg, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005248714, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Principalium Capital AG, in Feusisberg, CHE-403.746.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orus, Susanne, von Wädenswil, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orus, Alejandro, genannt Alex, von Wädenswil und Glarus, in Feusisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Prieto Mota, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].