Lorenzo Olivieri
residente a Castel San Pietro, da Italia Mandati attuali: TOTAL REHAB Sagl, AC Aser Company Sagl e di più Persone correlate: Tommaso Rodari, Aldo Poloni, Ivano Traina Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lorenzo Olivieri", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lorenzo Olivieri"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lorenzo Olivieri", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lorenzo Olivieri"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lorenzo Olivieri
Persone con il nome Lorenzo Olivieri lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Servizi per consulenza manageriale
Servizi fiduciari
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Servizi per consulenza manageriale
Servizi fiduciari
Privato con il nome Lorenzo Olivieri
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lorenzo Olivieri
Numero di pubblicazione: 3251301, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SG International Sagl, bisher in Chiasso, CHE-439.687.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472319).
Statutenänderung:
25.11.2016.
Firma neu:
SG international GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Vermarktung von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken sowie Import, Export und Grosshandel von Weinen, Spirituosen und dergleichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen rechtsgültig mit Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olivieri, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Castel San Pietro, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Daniel Gerhard, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2987829, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
LGS Consulting Sagl, in Altdorf (UR), CHE-401.443.247, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertek SA, in Mendrisio, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olivieri, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Castel San Pietro, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Chiasso, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 2928711, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
LGS Consulting Sagl, in Altdorf (UR), CHE-401.443.247, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2223887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sartorio, Raffaello, von Hombrechtikon, in Lugano, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olivieri, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Chiasso, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].