Özcan Özenir
residente a Baden, da Wettingen Mandati attuali: Dells-Tech GmbH Persone correlate: Maurice Thum-Carallo Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Özcan Özenir", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Özcan Özenir"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Özcan Özenir", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Özcan Özenir"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Özcan Özenir
Persone con il nome Özcan Özenir lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Özcan Özenir
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Özcan Özenir
Numero di pubblicazione: HR02-1006016194, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dells-Tech Invest GmbH, bisher in Neuenhof, CHE-312.419.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005928043).
Statutenänderung:
22.03.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Immobilien, Wertpapieren, Edelmetallen und Unternehmensbeteiligungen, Betätigung als Generalunternehmung sowie Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özenir, Özcan, von Wettingen, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Qerreti, Burim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wattwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005945438, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dells-Tech GmbH, in Neuenhof, CHE-193.079.136, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849956).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özenir, Özcan, von Wettingen, in Baden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thum-Carallo, Maurice, italienischer Staatsangehöriger, in Riedholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005928043, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dells-Tech Invest GmbH (Dells-Tech Invest Sàrl) (Dells-Tech Invest Sagl) (Dells-Tech Invest Ltd liab Co), in Neuenhof, CHE-312.419.554, Industriestrasse 7, 5432 Neuenhof, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2023.
Zweck:
Handel mit Immobilien, Wertpapieren, Edelmetallen und Unternehmensbeteiligungen sowie Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 20.12.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Özenir, Özcan, von Wettingen, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.