Hans L. Oestreicher
residente a Uster, da Uster Mandati attuali: Turicaphon AG, Leuberg Edition GmbH e di più Persone correlate: Alexandra Michaela Oestreicher, Gabriela Meier-Oestreicher, Helga Oestreicher-Thurner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans L. Oestreicher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans L. Oestreicher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans L. Oestreicher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans L. Oestreicher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans L. Oestreicher
Persone con il nome Hans L. Oestreicher lavorano in questi rami economici
Gestione di studi di registrazione
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Consulenza legale
Gestione di studi di registrazione
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Consulenza legale
Privato con il nome Hans L. Oestreicher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans L. Oestreicher
Numero di pubblicazione: 917255, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Edition Turicaphon AG, in Uster, CH-020.3.907.372-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S. 23, Publ. 5762832).
Firma neu:
Edition Turicaphon AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.05.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oestreicher, Hans L., von Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2755904, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
'Musikus' Musik-Verlag GmbH, in Uster, CH-020.4.900.383-0, Betrieb eines Musikverlages, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2000, S. 425).
Statutenänderung:
3.02.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alzner, Claudius, österreichischer Staatsangehöriger, in Klosterneuburg (A), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Schneider, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oestreicher, Hans, von Uster, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Oestreicher, Hans jun. mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--].
Numero di pubblicazione: 2037800, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Turicaphon AG, in Uster, Vornahme von Geschäften aller Art auf dem Gebiete der Musikproduktion, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.1998, S. 8878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oestreicher, Hans L., von Uster, in Uster, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Oestreicher jun., Hans];
Bouquet, Patric, von La Roche und Pont-la-Ville, in Uster, mit Einzelprokura.