Christian Nydegger
residente a Rüschegg Gambach, da Schwarzenburg Mandati attuali: Nydegger AG Rüschegg Persone correlate: Beatrice Nydegger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Nydegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Nydegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Nydegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Nydegger"
|
|
Christian Nydegger
residente a Gänsbrunnen, da Rüschegg Mandati attuali: So natürlich GmbH Persone correlate: Noemi Jaus, Beat Roos, Aldo Mann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Nydegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Nydegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Nydegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Nydegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Nydegger
Persone con il nome Christian Nydegger lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Commercio di prodotti alimentari
Trasporto di persone e merci su strada
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Christian Nydegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Nydegger
Numero di pubblicazione: 4314657, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
So natürlich GmbH, in Balsthal, CHE-109.406.490, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4272229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenschwiler, Jakob, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Christian, von Rüschegg, in Gänsbrunnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1016515, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nydegger AG Rüschegg, in Rüschegg, CH-035.3.008.118-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2002, S. 3, Publ. 773366).
Statutenänderung:
25.06.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Transport von Gütern aller Art und den Handel mit Holz und landwirtschaftlichen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 60 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 100.00, 94 Namenstammaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.3.1994 sowie Sachübernahmevertrag und Übernahmebilanz vom 18.3.1994 Übernahme der Aktiven von CHF 662'667.35 und Passiven von CHF 290'709.85 der Einzelfirma Adolf Nydegger, Transporte, Rüschegg;
Aktivenüberschuss CHF 371'957.50;
Anrechnung auf das Aktienkapital CHF 70'000.-- (inkl. Liegenschaft Rüschegg Gbbl. Nr. 2006).].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 25.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urfer Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle;
Nydegger, Adolf, von Wahlern, in Rüschegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Christian, von Schwarzenburg, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wahlern, in Rüschegg, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nydegger, Beatrice, von Schwarzenburg, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5937232, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Institution de prévoyance de la maison Mérusa S.A., à Biel/Bienne, CH-073.7.004.214-9, fondation (No. FOSC 203 du 20.10.2008, p. 3, Publ. 4697692).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Nydegger, Christian, de Guggisberg, à Biel/Bienne, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Etienne, Patrick, de Tramelan, à Tramelan, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Biel/Bienne];
Luthi, Patrice, de Sumiswald, à Saint-Imier, membre, avec signature collective à deux.