Frank Nowak
residente a Planegg, da Germania Mandati attuali: T-Box SA Persone correlate: Markus Bschorer, Willy Maag, Robert Michel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Nowak", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Nowak"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Nowak", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Nowak"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Frank Nowak
Persone con il nome Frank Nowak lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Frank Nowak
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Frank Nowak
Numero di pubblicazione: 2920255, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Quazhar Lightning Company AG, in Würenlos, CHE-228.309.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, Publ. 2751879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nowak, Frank, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2751879, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Quazhar Lightning Company AG, in Würenlos, CHE-228.309.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2520307).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nowak, Frank, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Alraun, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flück, Daniel, von Brienz (BE), in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2520307, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Quazhar Lightning Company AG, in Würenlos, CHE-228.309.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363347).
Statutenänderung:
23.11.2015.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [bisher: 20 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nowak, Frank, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].