Mark Novak
residente a Allschwil, da Binningen Mandati attuali: MN Bauunternehmung AG, GoodLabel GmbH e di più Persone correlate: Andreas Lüthi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mark Novak", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mark Novak"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mark Novak", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mark Novak"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mark Novak
Persone con il nome Mark Novak lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Compravendita di immobili propri
BranchCode_n/a
Construzione del soprassuolo
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Compravendita di immobili propri
BranchCode_n/a
Privato con il nome Mark Novak
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mark Novak
Numero di pubblicazione: HR01-1004740667, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MN Bauunternehmung AG, in Binningen, CHE-333.720.172, Hauptstrasse 113, 4102 Binningen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.09.2019. 11.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Baugewerbe, insbesondere die Ausführung von General- und Totalunternehmeraufträgen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Novak, Mark, von Binningen, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3777619, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GoodLabel GmbH, in Steinhausen, CHE-383.719.745, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016, Publ. 2654969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegetschweiler, Michael, von Obfelden, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ammann, Christian Jonas, von Wynau, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novak, Mark, von Binningen, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2193265, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GoodLabel GmbH, in Zug, CHE-383.719.745, Chamerstrasse 85, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2015.
Zweck:
Handel mit Produkten und Dienstleistungen für Gastronomie, Hotellerie und Event-Branche, sowie Durchführung von Veranstaltungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 27.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Novak, Mark, von Binningen, in Allschwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hegetschweiler, Michael, von Obfelden, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ammann, Christian Jonas, von Wynau, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.