Dobrica Nikodijevic
residente a Stallikon, da Olten Mandati attuali: Gancini GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dobrica Nikodijevic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dobrica Nikodijevic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dobrica Nikodijevic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dobrica Nikodijevic"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dobrica Nikodijevic
Persone con il nome Dobrica Nikodijevic lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Dobrica Nikodijevic
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dobrica Nikodijevic
Numero di pubblicazione: 3250235, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fritatec GmbH, bisher in Alpnach, CHE-304.923.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011Publ. 6459072).
Gründungsstatuten:
30.11.2011.
Statutenänderung:
05.12.2016.
Firma neu:
Gancini GmbH.
Sitz neu:
Stallikon.
Domizil neu:
Reppischtalstrasse 62, 8143 Stallikon.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Import, Export von Motorfahrzeugen sowie dazugehörenden Ersatzteilen sowie den Handel mit Waren aller Art. Weiter betreibt die Firma einen Gastronomiebetrieb inklusive sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Sabrina, von Obersteckholz, in Burgdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Oberberger, Ralf Andreas Wolfgang Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Seeg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schneider, Peter, von Obersteckholz, in Burgdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weber, Gerhard Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Sankt Wendel (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikodijevic, Dobrica, von Olten, in Stallikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1731133, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seven Stars Choppers GmbH, in Regensdorf, CHE-115.000.185, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7038040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prokic, Aleksandar, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikodijevic, Dobrica, von Olten, in Stallikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dukic, Stokan, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Niederhasli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5050988, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Restaurant schwarzer Hecht, Nikodijevic, in Stallikon, CH-020.1.056.673-3, Reppischtalstrasse 62, 8143 Stallikon, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Führen eines Speiserestaurants. Catering und Verkauf über die Gasse von Pizzas, Menus und Getränken.
Eingetragene Personen:
Nikodijevic, Dobrica, von Olten, in Stallikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Nikodijevic-Peric, Marina, von Olten, in Stallikon, mit Einzelunterschrift.