Vanessa Nieto
residente a Zug, da Hergiswil bei Willisau Mandati attuali: sensePay AG, DSK Immobilien AG e di più Persone correlate: Thomas Künzi, Thomas Künzi, Thomas Künzi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vanessa Nieto", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vanessa Nieto"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vanessa Nieto", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vanessa Nieto"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Vanessa Nieto
Persone con il nome Vanessa Nieto lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Compravendita di immobili propri
Servizi fiduciari
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Compravendita di immobili propri
Servizi fiduciari
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Vanessa Nieto
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Vanessa Nieto
Numero di pubblicazione: HR02-1005713078, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DSK Immobilien AG, in Zug, CHE-115.717.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, S.0, Publ. 1658669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Ulrich, von Lützelflüh, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nieto, Vanessa, von Hergiswil bei Willisau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005713105, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
sensePay AG, in Zug, CHE-115.750.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, S.0, Publ. 1573975).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Thomas, von Uttigen, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nieto, Vanessa, von Hergiswil bei Willisau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004767058, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Künzi Treuhand AG, Controlling & Consulting, in Zug, CHE-115.368.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, S.0, Publ. 2628947).
Statutenänderung:
18.10.2019. 08.11.2019.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nieto, Vanessa, von Hergiswil bei Willisau, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien].