Marc Neuenschwander
residente a Amriswil, da Langnau im Emmental Mandati attuali: Käserei Neuenschwander AG Persone correlate: Thomas Neuenschwander, Ernst Neuenschwander Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Neuenschwander", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Neuenschwander"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Neuenschwander", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Neuenschwander"
|
|
Marc Neuenschwander
residente a Bleiken, da Stocken-Höfen Mandati attuali: G. Neuenschwander Söhne AG Persone correlate: Annemarie Neuenschwander Blem, Urs Neuenschwander, Martina Neuenschwander Kurtz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Neuenschwander", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Neuenschwander"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Neuenschwander", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Neuenschwander"
|
|
Marc Neuenschwander
residente a Heiligkreuz (Mels), da Trub Mandati attuali: Neuenschwander Service GmbH Persone correlate: Nicole Neuenschwander Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Neuenschwander", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Neuenschwander"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Neuenschwander", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Neuenschwander"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marc Neuenschwander
Persone con il nome Marc Neuenschwander lavorano in questi rami economici
Allevamento di animali e zootecnia
Commercio di materie prime agricole e animali
Coltivazione di bosco
Allevamento di animali e zootecnia
Commercio di materie prime agricole e animali
Coltivazione di bosco
Privato con il nome Marc Neuenschwander
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marc Neuenschwander
Numero di pubblicazione: HR02-1006124714, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bergbahnen Adelboden-Lenk AG, in Lenk, CHE-278.143.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2024, Publ. 1005999071).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Marcel, von Eggiwil, in Rothenhausen (Bussnang), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006112610, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
G. Neuenschwander Söhne AG, in Oberdiessbach, CHE-105.955.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911629).
Statutenänderung:
09.03.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuenschwander, Ulrich genannt Ueli Dr., von Stocken-Höfen, in Hondrich (Spiez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Urs, von Stocken-Höfen, in Rheinfelden, Co-Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Neuenschwander Blem, Annemarie, von Stocken-Höfen, in Zürich, Co-Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neuenschwander, Bernhard, von Stocken-Höfen, in Konolfingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdiessbach];
Neuenschwander, Marc, von Stocken-Höfen, in Bleiken b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdiessbach].
Numero di pubblicazione: HR01-1005256706, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Neuenschwander Service GmbH, in Mels, CHE-204.102.066, Tscherfingergasse 27, 8888 Heiligkreuz (Mels), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Handwerkdienstleistungen, Garten-, Forst-, landwirtschaftlichen und baugewerblichen Arbeiten, Vermietung von und Handel mit Fahrzeugen und Maschinen. Dienstleistungen eines Hausabwartes, Chauffeur- und Transporfdienstleistungen, die Herstellung von und den Handel mit Lebensmitteln und Getränken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Neuenschwander Service, in Mels (CHE-484.847.731), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 28.06.2021 mit Nachtrag vom 14.07.2021 und Inventar per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 23'115.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'300.00, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 815.40 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.06.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Neuenschwander, Marc, von Trub, in Heiligkreuz (Mels), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Neuenschwander, Nicole, von Flums, in Heiligkreuz (Mels), mit Einzelunterschrift.