Robert Jakob Naef
residente a Sarnen, da Uzwil Mandati attuali: buvicon AG, Software Integration Consulting AG Persone correlate: Patrick Schär, Silvan Erich Fischer, Tsering Florian Suter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Jakob Naef", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Jakob Naef"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Jakob Naef", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Jakob Naef"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Robert Jakob Naef
Persone con il nome Robert Jakob Naef lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Robert Jakob Naef
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Robert Jakob Naef
Numero di pubblicazione: HR02-1005756707, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
buvicon AG, in Luzern, CHE-442.402.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Patrick, von Rüegsau, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Naef, Robert Jakob, von Uzwil, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Silvan Erich, von Wädenswil, in Hagenbuch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lustenberger, Patrick, von Cham und Grossdietwil, in Auw, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Tsering Florian, von Hedingen, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3937093, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Software Integration Consulting AG, in Wollerau, CHE-113.280.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, Publ. 2176227).
Statutenänderung:
22.11.2017.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Software Integration Consulting SA) (Software Integration Consulting Ltd).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findea AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Robert, von Uzwil, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil (SG)].
Numero di pubblicazione: 2256221, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Things4you GmbH, in Kriens, CHE-114.684.505, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 11, Publ. 4850420).
Statutenänderung:
01.07.2015.
Firma neu:
Bolorino-Becerra GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bolorino-Becerra Sagl) (Bolorino-Becerra Sàrl) (Bolorino-Becerra Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Morgartenstrasse 3, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Einbau, Montage sowie Unterhalt von mechanischen und elektronischen Aufzügen aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per E-Mail, Telefax oder Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef, Robert Jakob, von Uzwil, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolorino Paniagua, Ruben, spanischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Becerra Gonzalez, Juan Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.