Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rie My", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rie My"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rie My", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rie My"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rie My
Persone con il nome Rie My lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Privato con il nome Rie My
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rie My
Numero di pubblicazione: HR02-1004836278, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ivy Language Services GmbH, in Bottighofen, CHE-193.242.726, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2018, Publ. 4083295).
Statutenänderung:
17.02.2020.
Firma neu:
My Treuhand GmbH.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Zum See 1, 9320 Arbon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Unternehmensberatungen, Steuerberatungen, Buchführungen, Treuhand- und Revisionsgeschäften sowie alle damit zusammenhängende Arbeiten sowie die Entwicklung von Software und Erbringung von EDV-Dienstleistungen und den Handel mit entsprechenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
My, Dario, von Bottighofen, in Bottighofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
My, Rie, japanische Staatsangehörige, in Bottighofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
My, Vito, von Bottighofen, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
My, Denise, von Bottighofen, in Niederhelfenschwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2838965, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Robert Lötscher AG, in Fällanden, CHE-105.749.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2001, S. 5130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Beat, von Brienz BE, in Schwanden bei Brienz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saum, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (D), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
My, Dario, von Bottighofen, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
My, Rie, japanische Staatsangehörige, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Aeberli Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 2383309, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Glenoak Capital GmbH, in Bottighofen, CHE-193.242.726, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1344127).
Statutenänderung:
15.09.2015.
Firma neu:
Ivy Language Services GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Übersetzungsbüros für die Erbringung von Übersetzungs- und Sprachdienstleistungen sowie die Vermittlung von Dolmetschern. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Sie kann auch Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
My, Vito, von Bottighofen, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
My, Dario, von Bottighofen, in Bottighofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
My, Rie, japanische Staatsangehörige, in Bottighofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.