Thomas J. Müller
residente a Zürich, da Gächlingen Mandati attuali: SWISSBIMALLIANCE, Mensch und Maschine Schweiz AG Persone correlate: Odilo Schoch, Patrick Wokaun, Paolo Angioini e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas J. Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas J. Müller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas J. Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas J. Müller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas J. Müller
Persone con il nome Thomas J. Müller lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Thomas J. Müller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas J. Müller
Numero di pubblicazione: HR02-1006035322, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mensch und Maschine Schweiz AG, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-497.309.294, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, S.0, Publ. 3058255).
Hauptsitz in:
Winkel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas, von Gächlingen, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005736911, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hauseigentümer-Verband Kanton St. Gallen, in St. Gallen, CHE-101.223.187, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, S.0, Publ. 3032567).
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bereuter, Jürg, von Zürich, in Rorschach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Uzwil, in Rorschach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Roland Rino, von Rüthi (SG), in Oberriet SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürr, Barbara, von Gams, in Gams, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzle Treuhand AG (CHE-107.798.374), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005541577, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PolyReg Services GmbH, in Zürich, CHE-110.632.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289521).
Statutenänderung:
28.07.2022.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gesetzgebung über den Finanzmarkt und die Bekämpfung der Geldwäscherei. Sie unterstützt dabei die einzige Gesellschafterin PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein, Zürich, und kann mit anderen Anbietern von gleichartigen Dienstleistungen zusammenarbeiten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Dr. Claudia V., von Rüschlikon, in Cham, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechleiter, Dr. Georg, von Zürich, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stanchieri, Giulia, von Le Landeron, in Neuchâtel, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Uzwil, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].