Sara Andrea Müller
residente a Bubikon, da Winterthur Mandati attuali: Jobsharing-Consulting MS AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sara Andrea Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sara Andrea Müller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sara Andrea Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sara Andrea Müller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sara Andrea Müller
Persone con il nome Sara Andrea Müller lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Sara Andrea Müller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sara Andrea Müller
Numero di pubblicazione: 3890107, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jobsharing-Consulting MS AG, in Küsnacht (ZH), CHE-115.484.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3324873).
Statutenänderung:
20.11.2017.
Sitz neu:
Bubikon.
Domizil neu:
Ritterhausstrasse 8, 8608 Bubikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Sara Andrea, von Winterthur, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH)].
Numero di pubblicazione: 3324873, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jobsharing-Consulting MS AG, in Küsnacht ZH, CHE-115.484.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Tobias Michael, von Unterengstringen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Sara Andrea, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3053245, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BHF-BANK (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-107.870.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3031721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lähn, Dr. Marcel Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huster, Patrick, von Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nägele, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Monika, von Rümlang, in Rümlang, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wartmann, Marc, von Bauma, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wartmann, Janne, dänische Staatsangehörige, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Sara, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.