Martin Müller Rusch
residente a Zürich, da Glarus Nord Mandati attuali: Schlupfhuus Zürich Persone correlate: Martha Weingartner, Natalie Bühler, Tobias Bretscher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Müller Rusch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Müller Rusch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Müller Rusch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Müller Rusch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Müller Rusch
Persone con il nome Martin Müller Rusch lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Martin Müller Rusch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Müller Rusch
Numero di pubblicazione: HR02-1006107878, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schlupfhuus Zürich, in Zürich, CHE-103.072.953, Verein (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2024, Publ. 1005939742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Adrian, genannt Ady, von Brugg, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weingartner, Martha, von Nottwil, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lindenmann, Corinne, von Zürich, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Volketswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller Rusch, Martin, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bretscher, Tobias, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Natalie, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bissig, Claudia, von Glarus Süd, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Unterschächen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005793227, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schlupfhuus Zürich, in Zürich, CHE-103.072.953, Verein (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557271).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller Rusch, Martin, von Glarus Nord, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klarwein Lotter, Angela, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weingartner, Martha, von Nottwil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1004846284, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schlupfhuus Zürich, in Zürich, CHE-103.072.953, Schönbühlstrasse 8, 8032 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
28.04.1980. 26.06.2013.
Zweck:
Der Verein hat zum Zweck, Kindern und Jugendlichen in Krisen in Zusammenarbeit mit Bezugspersonen, Fachpersonen und anderen Institutionen Leistungen in den Bereichen Schutz und Sicherheit, Beratung und Betreuung anzubieten.
Mittel:
Beiträge öffentlicher oder privater Institutionen, Kostgelder, Mitgliederbeiträge, Spenden und andere Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Dellsperger, Roman, von Zürich, in Seegräben, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solo de Zaldivar, Cristina, von Wädenswil, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller Rusch, Martin, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aragno, Jean-Maurice, von La Chaux-de-Fonds, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baur, Adrian, genannt Ady, von Brugg, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hohl, Bruno, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Bissig, Claudia, von Unterschächen, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Lucas, von Sumvitg, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarbach, Regula, von St. Niklaus, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.