Percy Oliver Müller
residente a Boniswil, da Germania Mandati attuali: Show Real AG in Liquidation, PAYET AG Persone correlate: Jason Kwan Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Percy Oliver Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Percy Oliver Müller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Percy Oliver Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Percy Oliver Müller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Percy Oliver Müller
Persone con il nome Percy Oliver Müller lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Percy Oliver Müller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Percy Oliver Müller
Numero di pubblicazione: 3788701, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GLEX AG, bisher in Menziken, CHE-362.351.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2992821).
Statutenänderung:
12.09.2017.
Firma neu:
GLEX Holding AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gartenstrasse 2, 6302 Zug.
Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Percy, deutscher Staatsangehöriger, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Eduard, von Wettingen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3502369, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Atomind AG(Atomind SA) (Atomind Ltd), in Ermensee, CHE-317.607.850, Husmatt 12, 6294 Ermensee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2017.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Public Relation und Kommunikation;
Förderung von Innovationen;
Vornahme und Vermittlung von Administrativ- und Beratungsdienstleistungen für Dritte;
Gestaltung und Umsetzung von EDV-Projekten;
Beratung und beratende Begleitung von Unternehmen und Organisationen;
Management Beratung;
Durchführung von Marktanalysen, Compliance- und Due-Diligence-Aufgaben sowie Qualifizierungs- und Fortbildungsmassnahmen;
Erbringung von Management- und Controllingaufgaben;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Immaterialgüterrechten und Lizenzen aller Art.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.50 und 160'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 26.04.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Müller, Percy Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2880251, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Traditio Mining AG, in Quarten, CHE-115.874.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, Publ. 1983267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Percy Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bankert, Dr. Detlef Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.