Adrian Mosimann
residente a Brittnau, da Signau Mandati attuali: avisec ag Persone correlate: Pascal Frutschy, Luca Baldelli, Daniel Bärtschi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Mosimann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Mosimann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Mosimann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Mosimann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Mosimann
Persone con il nome Adrian Mosimann lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Adrian Mosimann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Mosimann
Numero di pubblicazione: HR02-1006000310, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LIQUET AG, in Nidau, CHE-350.908.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2023, Publ. 1005882928).
Firma neu:
LIQUET AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.03.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Adrian, von Signau, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quenet, Timo Raphaël, von Montfaucon, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Maximilian Leander, von Murgenthal, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005594976, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
avisec ag, in Remetschwil, CHE-115.267.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, S.0, Publ. 6933842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldelli, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Adrian, von Signau, in Brittnau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004762278, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LIQUET AG, in Nidau, CHE-350.908.239, Hauptstrasse 37, 2560 Nidau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im IT-Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder E-Mail, Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 12.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mosimann, Adrian, von Signau, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quenet, Timo Raphaël, von Montfaucon, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Maximilian Leander, von Murgenthal, in Bühl b. Aarberg (Bühl), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.