Jacques Morandi
residente a Féchy, da Féchy Mandati attuali: Vanessa Morandi, Régi'M Sàrl e di più Persone correlate: Vanessa Morandi, Vanessa Morandi, Pierre Morandi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jacques Morandi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jacques Morandi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jacques Morandi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jacques Morandi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jacques Morandi
Persone con il nome Jacques Morandi lavorano in questi rami economici
Commercio di vestiti
Compravendita di immobili propri
Consulenza legale
Commercio di vestiti
Compravendita di immobili propri
Consulenza legale
Privato con il nome Jacques Morandi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jacques Morandi
Numero di pubblicazione: 6012076, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Brevus SA, à Nendaz, CH-550.0.146.280-9, société anonyme (No. FOSC 49 du 12.03.2007, p. 20, Publ. 3833922).
Modification des statuts:
13.01.2011.
Nouvel organe de publication:
BO et FOSC lorsque la loi l'exige.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par courrier écrit.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Lambelet Fidal, à Lausanne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Morandi, Jacques, de Féchy, à Ballens, administrateur, avec signature individuelle [précédemment:à Etoy]. Selon déclaration du 13.01.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 3697598, Ufficio del registro di commercio Vallese
Brevus SA, précédem. à Féchy, CH-550.0.146.280-9, exploitation de brevets et de licences, société anonyme (FOSC du 22.04.1999, p. 2624).
Modification des statuts:
7.12.2006.
Nouveau siège:
Nendaz.
Nouvelle adresse:
c/o Pierre Morandi, Bâtiment Haut-de-Cry, 1997 Haute-Nendaz.
Nouveau but:
exploitation de brevets et licences, ainsi que la gestion de biens mobiliers et immobiliers, en particulier la gestion d'une collection de voitures anciennes.
Capital-actions:
CHF 50'000.--, entièrement libéré.
Actions:
50 actions au porteur de CHF 1'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Inscription ou modification de personnes:
Fiduciaire Lambelet Fidal, à Lausanne, organe de révision [comme précédemment];
Morandi, Pierre, de Féchy, à Els Poblets-Denia (E), président, avec signature individuelle [précédemment: à Féchy, administrateur];
Morandi, Jacques, de Féchy, à Etoy, administrateur, avec signature individuelle.
Succursale:
Bussigny-près-Lausanne [comme précédemment].