Beatrice Moor
residente a Meiringen, da Düdingen, Tafers e Hofstetten bei Brienz Mandati attuali: Beatrice Moor Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beatrice Moor", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beatrice Moor"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beatrice Moor", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beatrice Moor"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beatrice Moor
Persone con il nome Beatrice Moor lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Privato con il nome Beatrice Moor
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beatrice Moor
Numero di pubblicazione: HR02-1004770320, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Interna Treuhand AG, in Neuenhof, CHE-105.832.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004603382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Beatrice, von Vordemwald, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3636576, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Interna Treuhand AG (Interna Treuhand SA) (Interna Treuhand Ltd), in Zürich, CH-020.9.002.507-7, Schanzackerstrasse 18, 8006 Zürich, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Interna Treuhand AG (Interna Treuhand SA) (Interna Treuhand Ltd).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Neuenhof.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
Handelsregisteramt des Kantons Aargau.
Zweck Hauptsitz:
Die Gesellschaft bezweckt Revisionen, Treuhand-, Steuer-, Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten sowie Beratungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaft im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen:
Benz, Walter, von Neuenhof und Wettingen, in Neuenhof, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Benz, Rosetta, von Neuenhof und Wettingen, in Neuenhof, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Moor, Beatrice, von Vordemwald, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3591540, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Interna Treuhand + Informatik AG (Interna Treuhand + Informatik SA) (Interna Treuhand + Informatik Ltd), bisher in Zürich, CH-020.3.913.814-7, Beratung in Revisionen und Treuhandangelegenheiten sowie Informatikdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2002, S. 20, Publ. 516304).
Gründungsstatuten:
21.11.1975.
Statutenänderung:
26.09.2006.
Firma neu:
Interna Treuhand AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Interna Treuhand SA) (Interna Treuhand Ltd).
Sitz neu:
Neuenhof.
Domizil neu:
Ringstrasse 18, 5432 Neuenhof.
Zweck neu:
Revisionen, Treuhand-, Steuer-, Verwaltungs- und Organisationsangelegenheiten sowie Beratungen aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 500.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern alle Namen und Adressen bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Die Unterlagen betreffend die besondere Befähigung als Revisor sind beim Handelsregister des Kantons Aargau hinterlegt. [gestrichen: Die Unterlagen betreffend die besondere Befähigung als Revisor sind beim Handelsregister des Kantons Zürich hinterlegt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Thomas, von Neuenhof und Wettingen, in Baden, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Walter, von Neuenhof und Wettingen, in Neuenhof, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Benz, Rosetta, von Neuenhof und Wettingen, in Neuenhof, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Moor, Beatrice, von Vordemwald, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Inor AG, in Baar, Revisionsstelle [wie bisher].
Zweigniederlassung:
[Zweigniederlassung aufgehofen.] [gestrichen: Neuenhof].