Sapan Mistry
residente a Lugnorre, da Bern Mandati attuali: Laserdent GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sapan Mistry", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sapan Mistry"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sapan Mistry", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sapan Mistry"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sapan Mistry
Persone con il nome Sapan Mistry lavorano in questi rami economici
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio delle studi medici e dentistici
Privato con il nome Sapan Mistry
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sapan Mistry
Numero di pubblicazione: HR02-1004812096, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dentsidecenter GmbH, in Bern, CHE-115.434.098, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, S.0, Publ. 7150220).
Statutenänderung:
09.01.2020.
Firma neu:
Laserdent GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mistry, Sapan, von Bern, in Lugnorre (Mont-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern)].
Numero di pubblicazione: 7150220, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dentsidecenter Dres. Mistry GmbH, in Thun, CH-036.4.046.825-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 3, Publ. 5504690).
Statutenänderung:
28.03.2013.
Firma neu:
Dentsidecenter GmbH.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Spitalgasse 4, 3011 Bern .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mistry-Grossenbacher, Leonie Franziska, von Bern und Trachselwald, in Muri bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mistry, Sapan, von Bern, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5504690, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dentsidecenter Dres. Mistry GmbH, in Thun, CH-036.4.046.825-4, Aarestrasse 30, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Zahnarztpraxis. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 08.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Mistry, Sapan, von Bern, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mistry-Grossenbacher, Leonie Franziska, von Bern und Trachselwald, in Muri bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.