Cristian Miccoli
residente a Ostermundigen, da Ascona Mandati attuali: Miccoli Baumanagement GmbH, SikaBau AG Persone correlate: Christoph Künzi, Lukas Marko, Nina Hasan Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cristian Miccoli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cristian Miccoli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cristian Miccoli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cristian Miccoli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Cristian Miccoli
Persone con il nome Cristian Miccoli lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Altra attività edilizia
Uffici di architettura e ingegneria
Altra attività edilizia
Privato con il nome Cristian Miccoli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Cristian Miccoli
Numero di pubblicazione: HR01-1005965467, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Miccoli Baumanagement GmbH, in Ostermundigen, CHE-270.089.992, Bernstrasse 54, 3072 Ostermundigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen in den Bereichen Projektleitungen, Bauleitungen, Bauführungen im Neu- und Umbauten, Sanierungen, Hoch-Tiefbau und Schwimmbadbau sowie Beratungen und Baumanagement mit allen damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Miccoli, Cristian, von Ascona, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005928844, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
M & S Bausolution GmbH, in Ostermundigen, CHE-339.981.558, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672762).
Domizil neu:
Bernstrasse 5, 3072 Ostermundigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salerno, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Miccoli, Cristian, von Ascona, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nela, Gabriel, von Ittigen, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nela, Hamz, von Ittigen, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005672762, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
M & S Bausolution GmbH, in Ostermundigen, CHE-339.981.558, Akazienweg 8e, 3072 Ostermundigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Bau, Unterhalt und Pflege von Garten- und Landschaftsanlagen sowie weitere Bauleistungen, Rückbau und Industrieabbrüchen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Salerno, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Miccoli, Cristian, von Ascona, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.